miércoles, 30 de septiembre de 2009

Cifras (IX)

Tras dos meses sin hacer ninguna propuesta de cifras y letras, hoy os traigo una de cifras. Para los que ya no se acuerdan, las reglas del juego eran éstas: no existe límite de tiempo para responder y el ganador será aquél que ofrezca la mejor solución hasta ese momento.
La propuesta que os hago hoy es la siguiente: tenéis que obtener el número más grande posible tal que las cifras que lo compongan estén en orden, es decir, algunas soluciones válidas podrían ser 1348, 367 o 45599, pero no lo serían 13564 o 6890. Las operaciones que podéis utilizar son la suma, la resta, la multiplicación, la división y la concatenación de dos dígitos, aunque el uso de esta última se penalizará como si se hubieran realizado dos operaciones; además, los diez dígitos sólo se pueden usar una vez. Como podéis suponer, ganará el que consiga el número más alto y ordenado al mismo tiempo.
¡Buena suerte!

11 comentarios:

Jose dijo...

Uhm...

Una cosita fácil para empezar:

( 1 + 9 ) = 10
( 2 + 8 ) = 10
( 4 * 5 ) = 20

Sol = 10*10+20+3 = 123

Creo que es correcto, muy simple pero correcto.

Go Rome!

Rafalillo dijo...

Es fácil, correcto y muy simple, pero correcto y válido como cualquier otra propuesta.

Ya veo que tienes más ganas de hacer la maleta que de hacer cuentas. Me alegro :D

Los demás ya sabéis, si queréis ganar a Jose tenéis que superar el 123 que él propone.

¡Suerte!

Esteban dijo...

A ver que os parece esto:

(1 + 9) = 10
(2 + 8) = 10
(3 * 4) = 12
(7 * 6) = 42 + 5 = 47

Sol: (10 * 10 * 12) + 47 = 1247

Rafalillo dijo...

Muy bien, Esteban. Tu propuesta es correcta y supera la marca anterior, así que, de momento, eres el nuevo ganador de la prueba ;)

A partir de ahora, habrá que intentar mejorar el 1247 que propone Esteban.

¡Buena suerte!

tita inma dijo...

Y esto ¿qué tal?

(3+7)= 10
(4+6)= 10
(5*6)= 30
(7*8)= 56*6= 336

Sol= 10*10*30+336= 3336
¿Vale?

Rafalillo dijo...

¿Qué es eso de usar un mismo número más de una vez? ¡Está prohibido tita!

Tendrás que intentarlo de nuevo ;)

Miguel dijo...
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Miguel dijo...

Simple y eficaz:
[(6*8-2)*(7+3)+9]*5=2345

Saludos

Rafalillo dijo...

Buena propuesta, Miguel. Es totalmente correcta y te permite superar la marca de Esteban. Eres el nuevo ganador ;)

Los demás, y tú también Miguel, recordad que podéis seguir intentándolo y superar el 2345.

¡Suerte!

Claudio dijo...

He encontrado este :

63 x 71 x 82 x 94 + 5 = 34477889

Rafalillo dijo...

Uau, has dejado en pañales a los demás con tu solución. !Impresionante!

A ver quién es capaz de superarte, lo veo muy difícil.

Lógicamente, eres el nuevo ganador ;)